Президентом "Энвижн Груп" назначен Сергей Кузьмин
19 март 2015 18:20 #11425
от ICT
ICT создал тему: Президентом "Энвижн Груп" назначен Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин назначен президентом «Энвижн Груп». Решение об этом принято советом директоров компании, сообщили CNews в «Энвижн Груп». К должностным обязанностям Сергей Кузьмин приступил 11 марта 2015 г. Вячеслав Смирнов, ранее
возглавлявший
«Энвижн Груп» и по совместительству «Ситроникс КАСУ», в качестве генерального директора АО «Ситроникс КАСУ» сосредоточится на развитии проектов по созданию масштабных интеллектуальных систем управления для государства и крупного бизнеса, таких как «Безопасный город» и «Интеллектуальные транспортные системы». В число приоритетных задач Сергея Кузьмина в «Энвижн Груп» вошли повышение операционных и финансовых показателей компании, развитие ИТ-услуг и сервисов на приоритетных для компании рынках, а также поиск других возможностей развития бизнеса. По информации «Энвижн Груп», Сергей Кузьмин имеет обширную управленческую экспертизу. До назначения в марте 2015 г. на должность президента «Энвижн Груп» он развивал карьеру в компании «Мобильные Телесистемы» (МТС): начав карьерный путь в 1998 г. с должности юрисконсульта, в 2007 г. занял пост директора юридического департамента «МТС Россия». С 2010 г. занимал должность директора филиала МТС в республике Башкортостан. В течение последних двух с половиной лет он возглавлял филиал МТС на Урале, за это время была проведена масштабная компании программа по модернизации сети региона. Сергей Кузьмин родился в 1977 г. в городе Королёве Московской области. В 1998 г. окончил Академию Федеральной службы безопасности России по специальности «Юриспруденция», в 2012 г. получил степень EMBA в высшей школе международного бизнеса Российской академии народного хозяйства при президенте РФ.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС | 19.57 | Понедельник, 03 декабря 2018 |
Топ-менеджер «Вымпелкома» стал новым вице-президентом по технике «Энвижн Груп» | 19.16 | Вторник, 22 сентября 2015 |
Старшим вице-президентом "Ростелекома" назначен Сергей Анохин | 17.5 | Среда, 05 апреля 2017 |
Топ-менеджер «Акадо» назначен вице-президентом по стратегическому развитию «АМТ-Груп» | 17.36 | Понедельник, 21 сентября 2015 |
Сергей Быков назначен вице-президентом по операторскому бизнесу "Билайн" | 17.31 | Понедельник, 01 марта 2021 |
Сергей Петров назначен вице-президентом - руководителем блока "Системная интеграция и строительство" ТТК | 16.95 | Понедельник, 10 августа 2015 |
МТС купила "Энвижн груп" | 13.62 | Пятница, 17 июля 2015 |
МТС продает "Энвижн Груп" | 13.62 | Вторник, 03 ноября 2020 |
"Система" вступила в "Энвижн Груп" | 13.47 | Понедельник, 12 января 2015 |
"Энвижн Груп" выбрал топа МТС | 13.47 | Пятница, 20 марта 2015 |