Сергей Дружченко стал вице-президентом
18 фев 2016 03:20 #33664
от ICT
ICT создал тему: Сергей Дружченко стал вице-президентом
Вице-президентом по технике АО "Энвижн Груп" назначен Сергей Дружченко. Ранее он занимал пост главы дирекции по качеству сети ПАО "ВымпелКом". В "Энвижн Груп" Сергей Дружченко сменил Виталия Задорожного, назначенного в сентябре 2015 года. Как сообщает пресс-служба АО "Энвижн Груп", Сергей Дружченко возглавит технический блок компании. В рамках формирования и реализации технической стратегии "Энвижн Груп" он будет курировать планирование ресурсов организации, развитие сервисного обслуживания и разработку новых технологических решений для корпоративных заказчиков. В декабре прошлого года стало известно, что Сергей Дружченко покинул пост главы дирекции по качеству сети ПАО "ВымпелКом" (см.
новость
от 02 декабря 2015 г.) Тогда пресс-секретарь "ВымпелКома" Анна Айбашева уточняла, что Сергей Дружченко сам решил покинуть компанию. До деятельности в компании "ВымпелКом" Сергей Дружченко занимал должность технического директора в ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (см.
новость
от 16 ноября 2015 г.). Сейчас же, согласно обязанностям в "Энвижн Груп" он будет координировать процесс взаимодействия технических подразделений "Энвижн Груп" с соответствующей функцией МТС. Как отмечают в "Энвижн", это будет сделано для "максимизации синергии, достигаемой за счет интеграции с компанией "Мобильные ТелеСистемы". Пресс-секретарь "Энвижн Груп" Татьяна Кулешова-Черноплекова сообщила, что должность вице-президента по технике была создана в процессе завершения сделки по выкупу компанией МТС 100% "Энвижн Груп" осенью прошлого года в связи с новыми задачами, которые были поставлены перед компанией. Напомним, что в конце сентября 2015 г. "Энвижн Груп" сообщила о назначении вице-президентом по технике бывшего директора по управлению операционными рисками ПАО "ВымпелКом" Виталия Задорожного (см.
новость
ComNews от 23 сентября 2015 г.) "Первоочередные задачи, над которыми будет работать вице-президент по технике – это формирование технологической политики компании, разработка и реализация инновационных продуктов для сегментов ИТ и телекома с учетом произошедшей реорганизации компании, а также формирование в новых условиях стратегии развития технологической экспертизы" - отмечает Татьяна Кулешова-Черноплекова. "На данном этапе развития перед "Энвижн Груп" стоит амбициозная задача – занять лидирующие позиции на рынке B2B, предложив ряд инновационных технологических продуктов, максимально использующих преимущества интеграции телеком- и ИТ-сервисов, направленных на повышение эффективности бизнеса клиентов. Богатый опыт работы Сергея Дружченко в телекоммуникациях, его стратегическое видение и блестящие организаторские способности будут максимально способствовать достижению этой масштабной цели", – комментирует назначение президент "Энвижн Груп" Сергей Кузьмин. Досье ComNews Сергей Дружченко родился 6 июля 1972 г. В 1995 г. окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности "Радиоинженер", в 2010 г. получил степень магистра менеджмента на факультете "Высшая школа управления и инноваций" МГУ. Профессиональный путь в сфере телекоммуникаций начал в 1999 г. в ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) в должности старшего технического специалиста службы планирования. В 2002 г. стал руководителем группы управления проектами отдела развития и обеспечения проектов радиоподсистемы. В 2009 г. был назначен техническим директором макрорегиона "Центр", а с 2011 г. возглавлял техническую дирекцию макрорегиона "Москва" МТС. В марте 2014 г. перешел на работу в "ВымпелКом". Был главой дирекции по качеству сети Московского филиала "ВымпелКома". В 2015 г. возглавил дирекцию по качеству сети "ВымпелКома". Затем покинул компанию. В феврале 2016 г. назначен вице-президентом по технике АО "Энвижн Груп"
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Старшим вице-президентом "Ростелекома" назначен Сергей Анохин | 18.02 | Среда, 05 апреля 2017 |
Сергей Быков назначен вице-президентом по операторскому бизнесу "Билайн" | 17.83 | Понедельник, 01 марта 2021 |
Сергей Петров назначен вице-президентом - руководителем блока "Системная интеграция и строительство" ТТК | 17.46 | Понедельник, 10 августа 2015 |
Виктор Белов стал вице-президентом МТС | 17.13 | Пятница, 10 января 2020 |
Сын Кириенко стал старшим вице-президентом «Ростелекома» | 16.94 | Среда, 28 сентября 2016 |
Бывший топ-менеджер IBM стал вице-президентом TmaxSoft | 16.94 | Среда, 07 февраля 2018 |
Бывший топ-менеджер МегаФона стал вице-президентом Ростелекома | 16.76 | Понедельник, 07 сентября 2015 |
Топ-менеджер Apple стал вице-президентом BlaBlaCar по разработке | 16.76 | Пятница, 27 октября 2017 |
Вице-президентом по продажам консалтинга и сервисов SAP в регионе MEE стал топ-менеджер SAP СНГ | 16.59 | Среда, 04 марта 2015 |
Вице-президентом по юридическим вопросам «Билайна» стал Петр Иванцов | 16.59 | Пятница, 21 января 2022 |