Совдир МГТС возглавил глава МТС Андрей Дубовсков
24 июнь 2015 16:20 #18697
от ICT
ICT создал тему: Совдир МГТС возглавил глава МТС Андрей Дубовсков
Совет директоров оператора связи "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) избрал своим председателем президента ОАО МТС Андрея Дубовскова, а его заместителем — вице-президента по продажам и обслуживанию МТС Вадима Савченко, сообщается в пресс-релизе компании. В состав нового совета директоров МГТС, выбранного ранее на общем годовом собрании акционеров, вошли генеральный директор МГТС Андрей Ершов, финансовый директор по работе с макрорегионами МТС Ирина Карева, вице-президент по маркетингу МТС Василий Лацанич, вице-президент по технике и ИТ МТС Андрей Ушацкий, директор департамента по интеграции и развитию бизнеса МТС Владимир Хренков, вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС Валерий Шоржин. В состав совета директоров также вошел директор департамента продаж услуг фиксированной связи на розничном рынке МТС Юрий Нефедов, который сменил генерального директора ЗАО "Ситроникс КАСУ" Вячеслава Смирнова. В составе правления МГТС продолжают работать генеральный директор МГТС Андрей Ершов, заместитель генерального директора МГТС по работе с государственным сектором Денис Лобанов, заместитель генерального директора по безопасности и режиму секретности МГТС Владимир Лепетюхин, заместитель генерального директора МГТС — технический директор Александр Трохин, заместитель генерального директора МГТС — финансовый директор Ольга Белоусова, директор по закупкам МГТС Артем Блинов, директор по маркетингу и развитию продуктов МГТС Дмитрий Кулаковский, директор по управлению персоналом МГТС Алмаз Сулейманов, директор по правовому обеспечению МГТС Иван Никитин, директор по продажам и обслуживанию МГТС Герман Юртаев. На заседании также было принято решение о досрочном прекращении полномочий члена правления МГТС — директора по информационным технологиям МТС Дмитрия Хомченко. Таким образом, количество членов правления МГТС теперь составляет десять человек.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Совет директоров МГТС возглавил глава МТС Андрей Дубовсков | 32.45 | Среда, 24 июня 2015 |
Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков | 21.61 | Вторник, 23 июня 2015 |
Глава "Газпром-медиа" может войти в совдир "Газпромбанка" | 14.19 | Пятница, 13 марта 2015 |
Андрей Ершов возглавил "Техносерв" | 12.61 | Среда, 16 октября 2019 |
Андрей Патока возглавил Tele2 | 12.61 | Среда, 16 июня 2021 |
Андрей Тищенко возглавил российское представительство WD | 12.47 | Среда, 11 марта 2015 |
Андрей Хоробрых возглавил "Лукойл-Информ" | 12.47 | Вторник, 15 ноября 2016 |
Андрей Мамонов возглавил X-Com Санкт-Петербург | 12.47 | Четверг, 16 мая 2019 |
Андрей Липов официально возглавил Роскомнадзор | 12.47 | Понедельник, 30 марта 2020 |
Андрей Шарак возглавил сервисное направление SAP CIS | 12.47 | Вторник, 14 апреля 2020 |